Entreprise : SCI RIVE DROITE - SIREN 352 799 159
Identité
Dénomination
SCI RIVE DROITE
SIREN (siège)
352 799 159
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2018
Début d’activité
16/03/2018
Date de fin de la personne morale
26/03/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
90 ALL DE LA LAUDALINE 74320 SEVRIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Sévrier
Nom, Prénom(s)
RICHE-GARNOTEL HELENE , CHRISTINE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Sévrier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2018
Siret
35279915900020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de biens immobiliers.
Autres Activités
Location de biens immobiliers.
Adresse
90 ALL DE LA LAUDALINE
74320 , SEVRIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1989
Siret
35279915900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE BELFORT
37220 , L'ILE-BOUCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/03/2018
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 90 allée de la Laudaline 74320 SEVRIER RC ANNECY LE 16-03-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/003924
Date d'ajout
27/03/2018
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Rue de Belfort 37220 L'ILE-BOUCHARD (Greffe du Tribunal de Commerce de Tours) Nouveau siège social : 90 Allée De la Laudaline 74320 SEVRIER à compter du 16/03/2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).