Entreprise : BRETAGNE LOGIS EVOLUTION - SIREN 352 785 422
Identité
Dénomination
BRETAGNE LOGIS EVOLUTION
Sigle
BLE
SIREN (siège)
352 785 422
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1989
Date de fin de la personne morale
29/12/2014
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
RUE JULES VERNE 22360 LANGUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANGUEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEFIN JEAN , PAUL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
YFFINIAC
Nom, Prénom(s)
BAUDET RACHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
TREGUEUX
Nom, Prénom(s)
CLOAREC JEAN , PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Châtelaudren-Plouagat
Nom, Prénom(s)
DORE CLAUDE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
YFFINIAC
Nom, Prénom(s)
HINAULT GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
YFFINIAC
Nom, Prénom(s)
SAUVE DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
PLEDRAN
Dénomination
ENTREPRISE MARCEL LE BRETON
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONCONTOUR DE BRETAGNE
Dénomination
ETABLISSEMENTS CLAUDE DORE
Qualité
Membre
Commune de résidence
YFFINIAC
Dénomination
SAPB
Qualité
Membre
Commune de résidence
LAMBALLE
Dénomination
SOCIETE S M C
Qualité
Membre
Commune de résidence
PLEDRAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35278542200010
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
MISE EN COMMUN ,CREATION,DEVELOPPEMENT DE MOYENS COMMERCIAUX,TECHNIQUE ET AUTRES DE NATURE A PERMETTRE LA CONSTRUCTION OU LA RENOVATION DE LOGE- MENTS ET DE BATIMENTS DE TOUS ORDRES
Adresse
RUE ESPACE JULES VERNE
22360 , LANGUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANGUEUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2324
Date d'ajout
31/07/1996
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE LIQUIDATEUR : MR BAUDET RACHEL A COMPTER DU :15/05/96
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1192
Date d'ajout
13/04/1994
Description
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MR DEFIN J.P., MR DORE C., MR SAUVE D. EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS NOMINATION DE MR HINAULT G. EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR LEBRETON DEMISSIONNAIRE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE CONTROLEUR DE GESTION DE MR BAUDET R. DEMISSION DE MR NAHUET EN QUALITE DE MEMBRE NOMINATION DE MR BAUDET R. EN QUALITE DE CONTROLEUR DES COMPTES EN REMPLACEMENT DE MR GEFFROY DEMISSIONNAIRE DEMISSION DE MR HINAULT G. A TITRE PERSONNEL EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE NOMINATION DE LA SARL SAPB EN QUALITE DE MEMBRE REPRESENTEE PAR MR HINAULT G. A COMPTER DU :19/06/93
Numéro d'observation
3992
Date d'ajout
18/12/1992
Description
DEMISSION DE MR LENGLET MAX DE SES FONCTIONS DE MEMBRE ET CONTROLEUR DE GESTION. NOUVEAU CONTROLEUR DE GESTION :BAUDET RACHEL (DEJA MEMBRE) A COMPTER DU :15/10/90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).