Entreprise : TEINTURERIES DE TARARE - SIREN 352 672 729
Identité
Dénomination
TEINTURERIES DE TARARE
SIREN (siège)
352 672 729
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1989
Début d’activité
01/04/1990
Date de fin de la personne morale
18/12/2088
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1992
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'ENNOBLISSEMENT DES MATIERES TEXTILES ET ASSIMILEES
Code APE
1330Z - Ennoblissement textile
Capital social
259200 EUR
Adresse du siège
RTE DE VIOLAY 69170 JOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LINDER PIERRE , MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Violay
Nom, Prénom(s)
SAFADI EZZAT
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
LINDER SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Violay
Dénomination
SAFECO
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Cannat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35267272900022
Code APE
1330Z - Ennoblissement textile
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ENNOBLISSEMENT TEXTILE SUR VOILE, MAILLE ET TISSU D'AMEUBLEMENT
Adresse
RTE DE VIOLAY
69170 , JOUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Montat
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
35267272900014
Code APE
173Z
Origine du fonds
Apport
Activité principale
Teinturerie
Adresse
9 RUE ETIENNE THOMASSIN
69170 , TARARE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F04/003517
Date d'ajout
09/12/2004
Description
Modification commissaire aux comptes titulaire au 15 Septembre 2004, commissaire aux comptes suppléant au 14 Octobre 2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/003117
Date d'ajout
19/11/2003
Description
Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et suppléant au 25 Juin 2003
Numéro d'observation
F03/001839
Date d'ajout
07/07/2003
Description
Augmentation et conversion en euros du capital au 7 Juin 2001
Numéro d'observation
F03/001561
Date d'ajout
06/06/2003
Description
Modification dans l'administration au 26 Mars 2003
Numéro d'observation
F03/000985
Date d'ajout
02/04/2003
Description
Modification de la forme juridique et dans l'administration à compter du 19 Mars 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/1998
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 17 Juin 1998 Transfert du siège social de 9 Rue Etienne Thomassin 69170 TARARE à Le Montant Route de Violay 69170 JOUX (ancien établissement secondaire), L'établissement secondaire devient siège et établissement principal et le siège et établissement principal devient établissement secondaire à compter du 5 Mars 1998 l'adresse sis Le Montant Route de Violay 69170 JOUX a été acquis par achat au prix de 500.001 Frs à la Société BLANCHIMENT DE TARARE avec un début d'activité au 1er Janvier 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).