Entreprise : SCI KERZOURAT VETERINAIRES - SIREN 352 650 220
Identité
Dénomination
SCI KERZOURAT VETERINAIRES
SIREN (siège)
352 650 220
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1990
Début d’activité
14/11/1989
Date de fin de la personne morale
18/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACHAT LA LOCATION ET LA VENTE DE TOUS IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE ALBERT LEBRUN 29400 LANDIVISIAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDIVISIAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARZUR FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
PLOURIN LES MORLAIX
Nom, Prénom(s)
DUQUESNOY GERARD , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
LANDIVISIAU
Nom, Prénom(s)
LE BIHAN JEAN , MARC , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
LANDIVISIAU
Nom, Prénom(s)
LOZAC'H ERWAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
PLOUENAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/11/1989
Siret
35265022000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACHAT LA LOCATION ET LA VENTE DE TOUS IMMEUBLES
Autres Activités
L'ACHAT LA LOCATION ET LA VENTE DE TOUS IMMEUBLES
Adresse
RUE ALBERT LEBRUN
29400 , LANDIVISIAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LANDIVISIAU
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1678
Date d'ajout
15/09/2004
Description
NOMINATION DE MR ARZUR FREDERIC EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE - MODIFICATION A COMPTER DU Date d'effet : 01/01/2004
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
13/01/2004
Description
DEMISSION DE MR BOURVON JEAN EN QUALITE DE GERANT - NOMINATION DE MR LOZAC'H ERWAN EN QUALITE DE COGERANT ET COASSOCIE - MODIFICATION A COMPTER DU Date d'effet : 01/03/2000
Numéro d'observation
1963
Date d'ajout
25/11/2003
Description
DEMISSION DE MR DELYE EN QUALITE DE GERANT - MODIFICATION A COMPTER DU Date d'effet : 27/10/2003
Numéro d'observation
1964
Date d'ajout
25/11/2003
Description
DEMISSION DE MR ABGRALL JEAN FRANCOIS EN QUALITE DE GERANT - MODIFICATION A COMPTER DU Date d'effet : 27/10/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).