Entreprise : SCI DU 11 R COMMANDANT LE PRIEUR - SIREN 352 540 165
Identité
Dénomination
SCI DU 11 R COMMANDANT LE PRIEUR
SIREN (siège)
352 540 165
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1989
Début d’activité
09/01/2015
Date de fin de la personne morale
04/12/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens sociaux, la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement de divers biens et droits immobiliers, la construction en vue de leur gestion de tous bâtiments sur tous terrains appartenant à la société, la prise de participation dans des sociétés immobilières, commerciales, industrielles ou financières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 RUE JACQUES RIBOUD 44480 DONGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SOUSA REIS MANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MDSR PARTICIPATIONS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Donges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/2015
Siret
35254016500037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens sociaux, la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement de divers biens et droits immobiliers, la construction en vue de leur gestion de tous bâtiments sur tous terrains appartenant à la société, la prise de participation dans des sociétés immobilières, commerciales, industrielles ou financières.
Autres Activités
La gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens sociaux, la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement de divers biens et droits immobiliers, la construction en vue de leur gestion de tous bâtiments sur tous terrains appartenant à la société, la prise de participation dans des sociétés immobilières, commerciales, industrielles ou financières.
Adresse
2 RUE JACQUES RIBOUD
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/2015
Siret
35254016500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV DE LA GARE
44480 , DONGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/1989
Siret
35254016500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE CDT LE PRIEUR
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/01/2015
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).