Entreprise : BUISARD - SIREN 352 512 479
Identité
Dénomination
BUISARD
SIREN (siège)
352 512 479
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1989
Début d’activité
13/11/1989
Date de fin de la personne morale
20/11/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrication de tous articles de cuir et toile sellerie literie stores cabinés de tracteurs tubes toiles et matières moulées négoce gros et détail de cabines pour tracteurs et pour tous engins automoteurs de pièces détachées et accessoires.
Code APE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
Capital social
3500000 EUR
Adresse du siège
LA TUILERIE 72300 SABLE SUR SARTHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
STREGO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Mans
Dénomination
SOCAB
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Sable-sur-Sarthe
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/1989
Siret
35251247900010
Nom commercial
BUISARD
Code APE
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de tous articles de cuir et toile sellerie literie stores cabinés de tracteurs tubes toiles et matières moulées négoce gros et détail de cabines pour tracteurs et pour tous engins automoteurs de pièces détachées et accessoires.
Adresse
LA TUILERIE
72300 , SABLE SUR SARTHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1228
Date d'ajout
28/02/2002
Description
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL AUX OPERATIONS DE FABRICATION DE TOUS ARTICLES DE CUIR ET TOILE SELLERIE LITERIE STORES CABINET DE TRACTEURS TUBES TOILES ET MATIERES MOULEES NOMINATION DE MR DERANQUE BERNARD EN QUALITE DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR RAMADE BRUNO DEMISSIONNAIRE NOMINATION DE MR GASNIER JEAN CLAUDE EN QUALITE DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR ANDRE GUIBERT DEMISSIONNAIRE FUSION ABSORPTION DE LA STE SIFCA RCS LE MANS 577 250 392 SANS AUGMENTA TION DU CAPITAL Date d'effet : 20/12/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FUSION-ABSORPTION DE LA SIFCA A COMPTER DU 28/12/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FUSION ABSORPTION DE ETS BUISARD ET CIE RCS LE MANB 576 750 822 A COMPTER DU 22/07/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).