Entreprise : JEAN FRANCOIS BAYLE SA - SIREN 352 319 586
Identité
Dénomination
JEAN FRANCOIS BAYLE SA
SIREN (siège)
352 319 586
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1989
Date de fin de la personne morale
27/11/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1056288.75 EUR
Adresse du siège
126 AV DU ROUCAN 81400 CARMAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA FAVARELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMBOULIVE -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
REY RICHARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
BAYLE (PRE DU C.A. ET ADM.) JEAN , FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
ALBI
Nom, Prénom(s)
MIRAT JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
GARIDECH
Dénomination
SA PIERRE FABRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
35231958600017
Code APE
741J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUTES PRISE DE PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE MAJORITAIRE OU MINORITAIRE DANS LES SOCIETES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU ARTISA- NALES. LA GESTION DE CES PARTICIPATIONS, LES PRESTATIONS, SUIVIS ET AIDES PONCTUELLES OU PERMANENTES DANS LES DOMAINES COMMERCIAUX ET MARKETING, FINANCIERS, STRATEGIQUES....
Adresse
126 AV 126 RUE DU ROUCAN
81400 , CARMAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA FAVARELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
100
Date d'ajout
10/01/2001
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 02/01/2001 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI A NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE ALAIN ROUMEGOUX A COMPTER DU 02/01/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
264
Date d'ajout
02/02/2000
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/01/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI A NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE HERVE POMIER A COMPTER DU 07/01/2000 Date d'effet : 07/01/2000
Numéro d'observation
2276
Date d'ajout
31/10/1997
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/10/97 LE TRIBUNAL A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION A COMPTER 14/10/97
Numéro d'observation
2010
Date d'ajout
03/10/1997
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30/09/97 LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS POURSUITE D'ACTIVITE A ETE PRONONCEE ET ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDUREQUE A ETE NOMME LIQUIDATEUR A COMPTER 30/09/97 BODACC DU 02.11.1997 Nø205 A
Numéro d'observation
1235
Date d'ajout
06/06/1997
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/06/97, OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET DE LA PERIODE D'OBSERVATION. ONT ETE DESIGNES : JUGE COMMISSAIRE : MICHEL DE LARTIGUE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MARIOTTI 5 RUE MATHIEU CROS 81090 VALDURENQUE ADMINISTRATEUR : ME SAVENIER 17 RUE DES CORDELIERS 81000 ALBI AVEC UNE MISSION D'ASSISTANCE DU DEBITEUR DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 02/06/97 A COMPTER DU 03/06/97 BODACC DU 30.06.1997 Nø121 A
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 928 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 056 288.75 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).