Entreprise : SOC CIVILE IMMOBILIERE DES MARCHANDS - SIREN 352 123 756
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2020)
Dénomination
SOC CIVILE IMMOBILIERE DES MARCHANDS
SIREN (siège)
352 123 756
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1989
Date de fin de la personne morale
30/10/2088
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE DES MARCHANDS 04100 MANOSQUE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAIT DJOUDI OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
NAIT DJOUDI SARAH , CARMEN , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2002
Commune de résidence
Pierrevert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/10/1989
Siret
35212375600012
Nom commercial
SCI DES MARCHANDS
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisiton sous toutes ses formes de biens et droits immobiliers. La propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de ses biens et droits immobiliers. Et plus spécialement, l'opération suivante: l'acquisition d'un immeuble sis sur le territoire de la Commune de MANOSQUE (AHP) 19 rue des Marchands.
Adresse
19 RUE 19 rue des Marchands
04100 , Manosque - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/10/2020, liquidateur : NAIT DJOUDI Olivier, siège de la liquidation : 58 Rue de Lamouly 64600 Anglet, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 09/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5613
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2020
Numéro d'observation
384
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Changement de gérant Suivant Pv d'assemblée du 07 janvier 2005, départ de MME Jean Catherine en qualité de Co-Gerante, M. Naît Djoudi Olivier demeuré seul gérant. Date d'effet : 07/01/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).