Entreprise : COOP AGRICOLE DE GUADELOUPE - SIREN 352 092 340
Identité
Dénomination
COOP AGRICOLE DE GUADELOUPE
Sigle
COOPEG
SIREN (siège)
352 092 340
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1989
Date de fin de la personne morale
10/09/2039
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
62110.78 EUR
Adresse du siège
HAM SECTION BISDARY 97113 GOURBEYRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DU HOUELMONT MR BIABIA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURIETTE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Capesterre-Belle-Eau
Nom, Prénom(s)
BIABIANY JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
MONDONGUE CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Capesterre-Belle-Eau
Nom, Prénom(s)
RICHARD EMILIO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1924
Commune de résidence
Capesterre-Belle-Eau
Nom, Prénom(s)
ELIZOR ALEX
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
35209234000012
Nom commercial
COOPEG
Code APE
513A
Origine du fonds
Création
Activité principale
APPROVISIONNEMENT, TOUTES OPERATIONS DESTINEES A AMELIORER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE SES MEMBRES, ENCADREMENT DES PRODUCTEURS.
Adresse
HAM BISDARY
97113 , Gourbeyre - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DU HOUELMONT MR BIABIA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
02/01/1996
Description
Dissolution anticipée de la sociétéNOMINATION DE M. GERMAIN ALAIN FRED EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 30.06.95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1738
Date d'ajout
25/09/1992
Description
Changement d'administrateurNOMINATION DE VANZEL FRANCIANE SIMONE, NEE LE 01.06.63 A SAINT-CLAUDE (GPE) DEMEURANT A BAILLIF "BOURG", EN REMPLACEMENT DE MR. DACALOR CONSTANT, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 31/07/92
Numéro d'observation
1873
Date d'ajout
03/12/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administration(VOIR RUBRIQUE OBSERVATION) A COMPTER DU 20/07/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
IL Y A 11 ADMINISTRATEURS DANS CETTE COOPERATIVE NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : - PRESDIENT : MONSIEUR GERMAIN ALAIN NE LE 08.05.42 A SAINT CLAUDE DEMEURANT JUSTON PETIT BOURG - VICE-PRESIDENT : MONSIEUR POMPILIUS MAURICE NE LE 13.09.34 A GOURBEYRE DEMEURANT PALMISTE GOURBEYRE - TRESORIER MAINTENU : MONSIEUR BRUREAU ROLAND - SECRETAIRE MAINTENU : MONSIEUR GOVINDIN FRANTZ NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : - MONSIEUR BIENVENU DANIEL NE LE 13.09.61 A TROIS RIVIERES DEMEURANT SOLDAT TROIS RIVIERES - MONSIEUR KARAMKAM VICTOR NE LE 27.07.65 A CAPESTERER BELLE EAU DEMEU- RANT CAMBREFOT CAPESTERRE BELLE EAU - MONSDIEUR COLMAR FRANCOIS DEMEURANT CITE DES SOURCES II CAPESTERRE BELLE EAU DEPART DE MRS RICHARD EMILIO, LAURIETTE CHRISTIAN, BIABIANY JOSEPH, ELIZOR ALEX, MONDONGUE CHRISTIAN SONT MAINTENUS EN LEUR QUALITE D'ADMINISTRATEURS : MRS GOVINDIN FRANTZ DACALOR CONSTANT, ROUSIILLON ALBERT LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 407 420.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 62 110.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).