Entreprise : SCP JEAN-YVES BOUJU, FRANCK DUSSERT ET STEFYE DEL AGUILA HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES - SIREN 351 957 444
Identité
Dénomination
SCP JEAN-YVES BOUJU, FRANCK DUSSERT ET STEFYE DEL AGUILA HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
SIREN (siège)
351 957 444
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1989
Début d’activité
06/09/1989
Date de fin de la personne morale
24/09/2029
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Activité principale
Huissier de justice
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
365877.64 EUR
Adresse du siège
20 RUE LATAPIE 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUJU JEAN-YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
DEL AGUILA STEFYE , EMILIE , JACQUELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Bizanos
Nom, Prénom(s)
DUSSERT FRANCK , PHILIPPE , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Le Bouscat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/1989
Siret
35195744400018
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Huissier de justice
Adresse
20 RUE LATAPIE
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 400 000.00 FRF nouveau montant : 365 877.64 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).