Entreprise : SCI DE LA VAINE - SIREN 351 797 097
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
SCI DE LA VAINE
SIREN (siège)
351 797 097
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1989
Date de fin de la personne morale
09/08/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA VAINE 02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTON CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Bohain-en-Vermandois
Nom, Prénom(s)
BERTON VINCENT , NOEL , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
BERTON ANTHONY , CHRISTIAN , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/08/1989
Siret
35179709700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition acquisition d'un immeuble sis à bohain 13 rue de la vaine
Adresse
13 RUE 13 rue de la Vaine
02110 , Bohain-en-Vermandois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE Article R.123-136 du code de commerce. LORSQUE LE GREFFIER A PORTE AU REGISTRE UNE MENTION DE CESSATION D'ACTIVITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.123-125 DU CODE DE COMMERCE, IL RADIE D'OFFICE LA PERSONNE QUI N'A PAS REGULARISE SA SITUATION, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION DE CETTE MENTION.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/08/1989
Description
Historique : JAL CONSTITUTION PICARDIE LA GAZETTE DU 1 8 89 DEPOT AU GREFFE DU 10 8 89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).