Entreprise : SAG FRANCE - SIREN 351 697 586
Identité
Dénomination
SAG FRANCE
SIREN (siège)
351 697 586
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1989
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
26/10/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
transformation de tôles en vue de la fabrication de sous ensembles métalliques pour l'industrie. Transformation métaux. Etude, fabrication et commercialisation de toutes pièces de tolerie et de mécanique. L'activité de commercialisation et le cas échéant la fabrication de toutes installations liées aux énergies renouvelables.
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Capital social
2110912 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU QUARTIER TARGE 42152 L'HORME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
NEXT BEYOND CONSULTING SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Jassans-Riottier
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon Cedex 06
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35169758600029
Code APE
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
transformation de tôles en vue de la fabrication de sous ensembles métalliques pour l'industrie. Transformation métaux. Etude, fabrication et commercialisation de toutes pièces de tolerie et de mécanique. L'activité de commercialisation et le cas échéant la fabrication de toutes installations liées aux énergies renouvelables.
Adresse
2 RUE DU QUARTIER TARGE
42152 , L'HORME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/000426
Date d'ajout
06/01/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 06/01/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/018091
Date d'ajout
06/10/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 05/10/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation jusqu'au 05/04/2023. Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Fabrice CHRETIEN le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Étienne CEDEX 1, Administrateur judiciaire : SELARL FBH représentée par Me Charlotte FORT 24 rue Childebert 69002 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 29/09/2022. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
F22/004884
Date d'ajout
10/03/2022
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 08/03/2022.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/10/1989
Description
Historique des observations depuis le 27/10/1989 : PRECEDEMMENT SIEGE A GRENOBLE - 107 RUE DES ALLIES GTC GRENOBLE - -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= MODIFICATION RCS DU 22.06.98 CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 14.05.98 ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE FRANCAISE DE TRANSFORMATION DES TOLES - SOFFRATOL Mention du 23/04/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 25.02.2002 ANCIENNE DENOMINATION : RAUFOSS SA Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________ Mention du 12/07/2002 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 23.04.2002 ANCIENNE FORME : SA
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé rue du Quartier Targe 42152 L'Horme : Observation depuis le 27/10/1989 : FIN DE LA GERANCE CONSENTIE PAR LA SOCIETE PACIFIC RCS B 056 502 487 A COMPTER DU 27.12.1989 APPORT DE LA SOCIETE PACIFIC A LA STE SOFRATTOL A COMPTER DU 27.12.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).