Entreprise : TEMPS PLUS - SIREN 351 648 480
Identité
Dénomination
TEMPS PLUS
SIREN (siège)
351 648 480
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1989
Date de fin de la personne morale
28/09/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE DOUAI 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRAMBES MICHELE
Nom d'usage
LASNE-ROCHELLE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GAYSARD PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
LAPEYRE PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
LASNE ROCHELLE YVON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
SEVERAC MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Carcassonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/07/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/04/1989
Siret
35164848000017
Code APE
6445
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUSITION, CREATION, LOCATION, GESTION ET L'EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE DETAIL. LA SOCIETE PEUT REALISER TOUTES LES OPERATIONS QUI SONT COMPATIBLES, S'Y RAPPROCHANT ET CONTRIBUENT A SA REALISATION.
Adresse
5 RUE DE DOUAI
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65327
Date d'ajout
07/08/1990
Description
.SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24 JUILLET 1990, LE T.C. D'ALBI PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE. CONFIRME MR SALES DANSSES FONCTIONS DE JUGE CRE ET NOMME MAITRE BARTHES 16 RUE ANDRE CHENIER A AUSSILLON (81) EN QUALITE DE LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
57200
Date d'ajout
28/05/1990
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 1990, LE T.C. D'ALBI A PRONONCELE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE. FIXE LA DATE DE CESSATIONDES PAIEMENTS AU 19 JANVIER 1990, NOMME MR SALES JUGE COMMISSAIRE; MAITRE BARTHES 16 RUE ANDRE CHENIER A AUSSILLON (81) REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MR GUIRAUD, EXPERT, CHARGE D'ASSISTER LE JUGE COMMISSAIRE. PERIODE D'ENQUETE JUSQU'AU 16 JUIN 1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).