Entreprise : VALENTIN FOLLOT - SIREN 351 461 538
Identité
Dénomination
VALENTIN FOLLOT
SIREN (siège)
351 461 538
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1989
Date de fin de la personne morale
01/08/2088
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 51300 PRINGY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODA RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1925
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
SEPULCHRE JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
Neufchâteau
Nom, Prénom(s)
AURIBAULT JOSIANE
Nom d'usage
FOLLOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1932
Commune de résidence
Sapignicourt
Nom, Prénom(s)
FOLLOT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Sapignicourt
Nom, Prénom(s)
FOLLOT XAVIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
La Neuville-au-Pont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35146153800016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous travaux agricoles, le transport routier de marchandises le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers.
Adresse
51300 , Pringy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
17/11/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 16/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
21/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 20/12/2012 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012/00038 désigne liquidateur Maître DELTOUR François 3 rue Noël 51100 REIMS, maintient , juge commissaire,
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
25/10/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 26/07/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois .
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS CHAMPAGNE en date du 26-07-2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15-09-2012, soit jusqu'au 15-03-2013 .
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
20/04/2012
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Châlons en Champagne EN DATE DU 19-04-2012 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 15/09/2012
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
15/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Cha du 15/03/2012 prononçant la résolution du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/03/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Cha mpagne du 15/03/2012 ouvrant une procédure de redr essement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 15/09/2012. Cessation des paieme nts en date du 15/03/2012. Juge Commissaire : M. A lain SAUVAGE Mandataire Judiciaire : Maître DELTOU R François 3 rue Noël 51100 Reims Administrateur : S.C.P. SCP Pierre BAYLE & Pascale CHANEL: Me BAYL E 153 rue André Bisiaux Z.A.C. Solvay plateau de H aye 54320 Maxéville dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assi ster le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Par ordonnance en date du 18/1/2010, le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, a nommé Mr SAUVAGE Alain, l'un de ses membres en qualité de juge commissaire en remplacement de l'ancien juge commissaire.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/02/2009
Description
ordonnance du président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 03/02/2009 nommant M LODD E Philippe en qualité de Juge Commissaire à la pla ce de M BOBAN Jean POl
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Chalons-en-Cha du 05/06/2008 arrêtant le plan de sauvegarde. Com missaire à l'exécution du plan : Maître DELTOUR Fr ançois 3 rue Noël 51100 Reims
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE mettant fin à la mission de Monsieur BOITEU X Bruno en qualité de juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 04/10/2007 ordonnant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19/04/2008 sur requ ete du ministere public.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
05/04/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA du 05/04/2007 prolongeant la période d'observatio n jusqu'au 19/10/2007
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
15/02/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA MPAGNE du 15/02/2007 nommant Monsieur BOBAN Jean-P Ol en qualité de Juge Commissaire à la place de Mo nsieur GIBEAUX Joel
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/10/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHA du 19/10/2006 ouvrant une procédure de sauvegarde et fixant la fin de la période d'observation au 1 9/04/2007. Juge Commissaire : M GIBEAUX Joel Thier ry Didier Juge Commissaire suppléant : M BOITEUX B runo Constant Mandataire judiciaire : ME DELTOUR F rançois 3 RUE NOEL 51100 REIMS Administrateur : SC P BAYLE-GEOFFROY : Me BAYLE 13 Allée de Longchamp Technopôle de Brabois 54600 VILLERS LES NANCY dont la mission est d'assister les dirigeants
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/04/2004
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 16/04/2004.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/08/1989
Description
Observations concernant l'établissement situé 5130 0 Pringy : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MME V VE VALENTIN NEE LAURENT SUZANNE, NON INSCRIT AU RE GISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES, DU 01.07.1989 AU 30.06. 1997. PROROGATION DE LA LOCATION JUSQU'A U 07.01. 1998, PUIS ACHAT DU FONDS A L''INDIVISION VALENTIN A COMPTER DU 08.01.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).