Entreprise : SCI E.A. - SIREN 351 141 395
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2019)
Dénomination
SCI E.A.
SIREN (siège)
351 141 395
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1989
Date de fin de la personne morale
27/06/2088
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2018
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
104 BD JEAN JAURES 78800 HOUILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 66
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL AUDOUIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
BONAGLIA FABIO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROLLIN HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
RIVIERE FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
La Celle Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
PLOMION GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Jouy-le-Moutier
Nom, Prénom(s)
FOURNAGE JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
KTOURZA FREDY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
LE TOUX VERONIQUE
Nom d'usage
ROCHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Landunvez
Nom, Prénom(s)
BONAGLIA MATTEO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1989
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BENZEKRI CLAUDE CHARLES CHELOUMOU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Montesson
Nom, Prénom(s)
MOTTET CLAUDE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
RIVIERE JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
RIVIERE WILFRIED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Houilles
Nom, Prénom(s)
DEMOGE LORRAINE
Nom d'usage
BONAGLIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LECOQ JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
HAIOUN JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
BENZEKRI FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Villeneuve-Loubet
Nom, Prénom(s)
BOUCHER JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
Grasse
Nom, Prénom(s)
BRIQUET MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Nom, Prénom(s)
CHAPELET PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
FESSARD DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Meulan
Nom, Prénom(s)
CHAMBALOUX PIERRE-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1923
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOUGES MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Gagny
Nom, Prénom(s)
BENZEKRI ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1989
Siret
35114139500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration, l'exploitation par bail d'un immeuble à usage industriel et commercial à édifier.
Adresse
104 BD 100,106 Boulevard JEAN JAURES
78800 , Houilles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67036
Date d'ajout
03/05/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 11/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
64962
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Dissolution à compter du 02/05/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/03/2018 siège de la liquidation au siège parution de la publicité légale Courrier des Yvelines le 20/03/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).