Entreprise : MEDIA EXPANSION - SIREN 351 089 230
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/1996)
Dénomination
MEDIA EXPANSION
SIREN (siège)
351 089 230
Date d'immatriculation au RNE
19/06/1989
Date de fin de la personne morale
18/06/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
16135800 Francs Français
Adresse du siège
24 RUE BAYARD 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PONS TUBIO , FRANCISCO
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MALANGRAU SYLVIE , MARGUERITE , THERESE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SERTORIO CLAUDE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Le Raincy
Nom, Prénom(s)
DELCROS AMELIE , ELIANE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAILLOT VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Dénomination
GUERARD VIALA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RADIO DIFFUSION "SODERA" SA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1989
Siret
35108923000038
Code APE
922A
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCIALISATION PROGRAMMES RADIO EN FRANCE ET CEE. REALISATION REGIE PUBLICITAIRE, RADIO METROPOLYS AU PLAN NATIONAL
Adresse
24 RUE 122 rue Marquisat
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/1994
Description
Radiation : transfert du siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1992
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/10/1992.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/06/1989
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU NO RD DU 25/5/1989 RADIATION DU 15/4/1994 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 11/2/1994 E T TRANSFERT AU NOUVEAU FORUM DES HALLES 12 GRANDE GALERIE CIDEX 175 75045 PARIS CEDEX 01. RCS PARIS 94B4210
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 11/02/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).