Entreprise : SOCIETE CIVILE DE CHEZ LIVET - SIREN 351 053 061
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE CHEZ LIVET
Sigle
CHEZ LIVET
SIREN (siège)
351 053 061
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1989
Début d’activité
21/06/1989
Date de fin de la personne morale
20/06/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Gestion et administration d'une propriété sis a chez Livet Cne de saint Silvain Bellegarde (23) et par extension sur la commune de Champagnat
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
52137.56 EUR
Adresse du siège
LD CHEZ LIVET 23190 SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez Livet
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREAU VERONIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Quiberon
Nom, Prénom(s)
BUREAU MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
BURGAUD FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Paris 19e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BURGAUD CATHERINE
Nom d'usage
JACQUEMOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BURGAUD OLIVIER , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Fontenay-aux-Roses
Nom, Prénom(s)
VEDRINE BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris 20e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
VEDRINE LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
VEDRINE HUBERT , YVES , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/1989
Siret
35105306100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion et administration d'une propriété sis a chez Livet Cne de saint Silvain Bellegarde (23) et par extension sur la commune de Champagnat
Autres Activités
Gestion et administration d'une propriété sis a chez Livet Cne de saint Silvain Bellegarde (23) et par extension sur la commune de Champagnat
Adresse
LD CHEZ LIVET
23190 , SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Chez Livet
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
704
Date d'ajout
03/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/11/2008 et mise à jour des associés indéfiniment responsables avec le décret du 01.02.2005 : Partant : BURGAUD Jacques Marcel, Gérant(e), à compter du 20.03.1993 Partant : ARNOUX Marie-France, Co-Gérant à compter du 21.06.2004 Partant : VEDRINE Claire, épouse JEANNES, Associé Société civile, décédée le 16.11.2008 Nouveau : VEDRINE Bernard, Associé Société Civile Nouveau : BUREAU Véronique, Associé Société Civile Nouveau : JACQUEMOT Catherine, Associé Société Civile Nouveau : BURGAUD François, Associé Société Civile Nouveau : JEANNES Guillaume, Associé Société Civile Nouveau : JEANNES Elise, Associé Société Civile Nouveau : BUREAU Michel, Co-Gérant, à compter du 21.06.2004 Modifié : BURGAUD Olivier Jacques Marie, Co-Gérant (changement d'adresse : Ancienne adresse : 29 bd Auguste Blanqui 75013 Paris) Modifié : VEDRINE Hubert Yves Pierre, Co-Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 342 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 52 137.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).