Entreprise : STS - SIREN 351 044 987
Identité
Dénomination
STS
SIREN (siège)
351 044 987
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1999
Date de fin de la personne morale
28/01/2088
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
129581.66 EUR
Adresse du siège
7 RUE ALFRED KASTLER 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEPINIERE DE LA VILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONATI ROSE-MARIE
Nom d'usage
VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1924
Commune de résidence
Lisieux
Nom, Prénom(s)
GOULEY ISABELLE
Nom d'usage
VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Ecquevilly
Nom, Prénom(s)
VINCENT PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Ecquevilly
Nom, Prénom(s)
MARC PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lisieux
Dénomination
SOCOMEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/09/1998
Siret
35104498700037
Code APE
742C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Étude, financement, fabrication, commercialisation de tous produits et procédés, prise de participation dans toutes les entreprises.
Adresse
7 RUE 7 rue Alfred Kastler, Bâtiment Emergence
14000 , Caen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PEPINIERE DE LA VILLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/11/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/1989
Siret
35104498700011
Code APE
742C
Adresse
CHE DU VAL MENARD
14100 , BEUVILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1993
Siret
35104498700029
Code APE
742C
Adresse
ZI DES LOGES
14100 , BEUVILLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3372
Date d'ajout
26/07/1999
Description
Liquidation judiciaire Liquidateur : Me Alain Lize, 11 place de la résistance, 14000 Caen Suivant jugement TC Lisieux Date d'effet : 09/07/1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2876
Date d'ajout
24/06/1999
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du T.C.de Lisieux. Représentant des créanciers : Me Lize (Alain) 11, place de la résistance, 14000 Caen. Juges commissaires : Raynaud (Dominique) titulaire, Gesnouin (François) suppléant. Date de cessation des paiements : 11.06.99. Date d'effet :
Numéro d'observation
2716
Date d'ajout
14/06/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements (Déclaré au TC de Lisieux) à compter du 11/06/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 850 000.00 FRF nouveau montant : 129 581.66 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).