Entreprise : L ESTURGEONNIERE - SIREN 350 998 571
Identité
Dénomination
L ESTURGEONNIERE
SIREN (siège)
350 998 571
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1989
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
19/06/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Pisciculture, commerce de gros de poissons.
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
343010.29 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES PINS 33470 LE TEICH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BACQUEY CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Arcachon
Nom, Prénom(s)
CASANAVE CHEVRIER DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LA TESTE
Nom, Prénom(s)
ZINSIUS MICHEL JACQUES ROLAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Le Teich
Nom, Prénom(s)
ZINZIUS MICHELE ANDREE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Le Teich
Nom, Prénom(s)
ZINZIUS RICHARD MARCEL RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Le Teich
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
35099857100011
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Pisciculture, commerce de gros de poissons.
Adresse
6 RUE DES PINS
33470 , LE TEICH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6128
Date d'ajout
16/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 12-01-2004 nommant M. Daniel BOURGUES juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31301
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
60077
Date d'ajout
14/05/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17-01-2001 nommant Mr picot jean Marie juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
9289
Date d'ajout
10/09/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 08-09-1999 , arrêtant le plan de cession au profit de Ste Sap les Clouzioux . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Sautarel a Bordeaux 33000
Numéro d'observation
75458
Date d'ajout
10/07/1998
Description
Par jugement du 10-06-1998, le tribunal de commerce de Bordeaux nomme Mr Mea Bernard en remplacement de Mr Lataste Christophe an qualité de juge commissaire et nomme la Scp rêne et Laurent Mayon en Ramplacement de me Bouffard Dominique en qualité de représentant des créanciers et dit que cette mission sera suivie par me Laurent Mayon -
Numéro d'observation
72407
Date d'ajout
04/06/1998
Description
Le tribunal de commerce de Bordeaux , a prononcé en date du 03-06-1998 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 980444 , date de cessation des paiements le 29-05-1998 , et a désigné juge commissaire Mr Lataste Christophe , administrateur Me Sautarel gilles a Bordeaux 33000 avec pour mission : Assistance , représentant créanciers Me Bouffard Dominique a Bordeaux 33000 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
9019
Date d'ajout
29/05/1998
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux , en date du 29/05/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).