Entreprise : SCEA CHATEAU CABRIERES - SIREN 350 947 032
Identité
Dénomination
SCEA CHATEAU CABRIERES
SIREN (siège)
350 947 032
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2002
Début d’activité
15/12/1976
Date de fin de la personne morale
27/06/2026
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
600156.28 EUR
Adresse du siège
CHE DE L'ORATOIRE 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 14
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD AGNES
Nom d'usage
VERNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DU PAPE
Nom, Prénom(s)
VERNIER PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Châteauneuf-du-Pape
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1976
Siret
35094703200024
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole sous toutes ses formes
Autres Activités
Culture de fruits oléagineux,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHE DE L'ORATOIRE
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 14
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/1976
Siret
35094703200016
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de la vigne
Adresse
CHATEAU DE CABRIERES
84230 , CHATEAUNEUF-DU-PAPE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8372
Date d'ajout
13/07/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 11/05/2010 : Partant : BONNET Charles, Associé Partant : BONNET Bénédicte, Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2314
Date d'ajout
06/06/2008
Description
ANCIEN GERANT : VERNIER PATRICK JOURNAL : VAUCLUSE HEBDO DU 02 MAI 2008 Date d'effet : 31/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).