Entreprise : AVIATION DEFENSE SERVICE - SIREN 350 943 999
Identité
Dénomination
AVIATION DEFENSE SERVICE
Sigle
AVDEF
SIREN (siège)
350 943 999
Date d'immatriculation au RNE
27/03/1992
Début d’activité
01/01/1992
Date de fin de la personne morale
26/03/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Travaux aériens au profit de l'armée, notamment : le remorquage de cibles, la plastron radar, la simulation de menace aérienne, l'entrainement au ravitaillement en vol. La conception, la réalisation et la maintenance d'aéronefs, d'équipements aéronautiques. Le transfert et le travail aérien à la demande. La fabrication et le commerce de matériel de guerre. Le courtage aérien.
Code APE
5110Z - Transports aériens de passagers
Capital social
5493888 EUR
Adresse du siège
AEROPORT NIMES ALES CAMARGUE CEV 30800 SAINT-GILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSWALD PATRICK , ROBERT , JACQUES , MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Ecquevilly
Nom, Prénom(s)
MARRAST CORINNE
Nom d'usage
ROUQUET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Saint-Sulpice
Nom, Prénom(s)
LAGIER QUENTIN , PHILBY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CARRIERE CHRISTOPHE , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1981
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
35094399900044
Code APE
5110Z - Transports aériens de passagers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travaux aériens au profit de l'armée, notamment : le remorquage de cibles, la plastron radar, la simulation de menace aérienne, l'entrainement au ravitaillement en vol. La conception, la réalisation et la maintenance d'aéronefs, d'équipements aéronautiques. Le transfert et le travail aérien à la demande. La fabrication et le commerce de matériel de guerre. Le courtage aérien.
Adresse
AEROPORT NIMES ALES CAMARGUE CEV
30800 , SAINT-GILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
35094399900036
Code APE
748K
Adresse
BASE AERONAVALE
30128 , GARONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NIMES GARONS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/06/1991
Siret
35094399900028
Code APE
748K
Adresse
12 PL DE LA LOI
78150 , LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011667
Date d'ajout
28/04/2023
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur BELLAMY MICHEL Ancienne Adresse : 27 Rue de la Mairie 34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES Nouvelle Adresse : 281 Rue du Pioch 34160 SAINT-DREZERY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/010399
Date d'ajout
27/06/2017
Description
Régularisarion SS+EPM suite à disparition lors de DCA
Numéro d'observation
F17/010173
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Modification relative aux dirigeants BLATTNER Laurent nom d'usage : BLATTNER Laurent n'est plus président du conseil d'administration BLATTNER Laurent nom d'usage : BLATTNER Laurent n'est plus directeur général BLATTNER Laurent nom d'usage : BLATTNER Laurent n'est plus administrateur LONGOBARDI Jean Pierre nom d'usage : LONGOBARDI Jean devient président du conseil d'administration LONGOBARDI Jean Pierre nom d'usage : LONGOBARDI Jean devient directeur général LONGOBARDI Jean Pierre nom d'usage : LONGOBARDI Jean devient administrateur BIJOU Paul-Franck nom d'usage : BIJOU Paul-Franck devient administrateur BURRETT Ian Charles nom d'usage : BURRETT Ian n'est plus administrateur à compter du 17/05/2017
Numéro d'observation
F12/013712
Date d'ajout
30/10/2012
Description
A compter du 31.12.2011 : Modification relative aux dirigeants.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).