Entreprise : GAEC DE KOST AR MINEZ - SIREN 350 916 102
Identité
Dénomination
GAEC DE KOST AR MINEZ
SIREN (siège)
350 916 102
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1989
Début d’activité
01/05/1989
Date de fin de la personne morale
07/06/2039
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
KERGROAS 22340 PAULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BORGNE PIERRE , YVES
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
MAEL CARHAIX
Nom, Prénom(s)
LE BORGNE DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
MAEL CARHAIX
Nom, Prénom(s)
LE BORGNE NICOLAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Paule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1989
Siret
35091610200014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
KERGROAS
22340 , PAULE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PAULE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2714
Date d'ajout
15/12/2005
Description
- MODIFICATION DE LA DUREE DE LA PERSONNE MORALE ANCIENNE DUREE : 30 ANS NOUVELLE DUREE : 50 ANS - DEPART DE MME URVOY EPOUSE LE BORGNE VERONIQUE,COGERANTE DEPOT AU GREFFE LE 15 DECEMBRE 2005 SOUS LE N° 05A/1386 Date d'effet : 30/09/2005
Numéro d'observation
351
Date d'ajout
22/02/2001
Description
A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2000 ABANDON DE LA VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE, REDUCTION ET CONVERSION EN EUROS : ANCIENNE MENTION : 1 200 000 F NOUVELLE MENTION : 180 000 EUROS DEPART DE MR LE BORGNE GILDAS DEPOT AU GREFFE LE 22 FEVRIER 2001 A 192/2001 PAS DE PUBLICITE
Numéro d'observation
90
Date d'ajout
15/01/1993
Description
AUMENTATION DU CAPITAL DE 800 000 F A 1 200 000 NOMINATION D'UN NOUVEAU CO GERANT MR DOMINIQUE LE BORGNE A COMPTER DU 01/10/92 DEPOT AU GREFFE DU 15 JANVIER 1993 NÈ54 üüüü
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).