Entreprise : EPURATION POMPAGE URBAIN ET RURAL - SIREN 350 904 710
Identité
Dénomination
EPURATION POMPAGE URBAIN ET RURAL
Sigle
EPUR
SIREN (siège)
350 904 710
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1989
Début d’activité
01/04/1989
Date de fin de la personne morale
26/06/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Services communs d'études de développement et de commercialisation de station d'épuration, construction d'équipement et traitement de l'eau. Revente de matériel.
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
30140 THOIRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARLAT OLIVIER , CHRISTIAN , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Cornebarrieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35090471000018
Enseigne
EPUR
Code APE
4221Z - Construction de réseaux pour fluides
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Services communs d'études de développement et de commercialisation de station d'épuration, construction d'équipement et traitement de l'eau. Revente de matériel.
Adresse
30140 , THOIRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/024236
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/024236
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 168000 EUROS Nouveau capital : 37000 EUROS à compter du 30/06/2022
Numéro d'observation
F22/024236
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Modification relative aux dirigeants SARLAT Olivier Christian Marie nom d'usage : SARLAT Olivier n'est plus gérant SARLAT Olivier Christian Marie nom d'usage : SARLAT Olivier devient président à compter du 30/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).