Entreprise : CHOREGE CONSULTANTS - SIREN 350 779 666
Identité
Dénomination
CHOREGE CONSULTANTS
SIREN (siège)
350 779 666
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1989
Début d’activité
01/03/1989
Date de fin de la personne morale
04/06/2088
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseils et services aux entreprises dans le domaine de l'organisation et du recrutement
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
133320 EUR
Adresse du siège
44 RUE DE LA REPUBLIQUE 69360 SOLAIZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRILLES BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Vienne
Dénomination
SOLEXIS AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
35077966600063
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Conseils et services aux entreprises dans le domaine de l'organisation et du recrutement
Autres Activités
Conseils et services aux entreprises dans le domaine de l'organisation et du recrutement
Adresse
44 RUE DE LA REPUBLIQUE
69360 , SOLAIZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
35077966600030
Code APE
748K
Adresse
24 AV JOANNES MASSET
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/10/1995
Siret
35077966600048
Code APE
748K
Adresse
113 ALL DE L'ETANG
69760 , LIMONEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1998
Siret
35077966600055
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
47 RUE MAURICE FLANDIN
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 24/07/90 : siège social et principal établissement transférés de LYON (69003) 23 bd Vivier Merle à VILLEURBANNE (69100) 149 bd Stalingrad. A compter du 07/02/90. DM du 28/10/1991 : Transfert du siège et établissement principal de 149 Bd Stalingrad 69100 VILLEURBANNE à 24 Rue Joannès Masset 69009 LYON à compter du 01/09/1991 - Suppression de l'ancien fonds DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Février 1996 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 24 rue Joannès Masset 69009 lyon au 113 Allée de L'Etang 69760 LIMONEST à compter du 30 Octobre 1995 DECLARATION MODIFICATIVE du 13 Octobre 1998 Transfert du siège social et de l'établissement principal du 113 allée de l'Etang à LIMONEST au 47 Rue Maurice Flandin 69003 LYON à compter du 01/09/1998
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).