Entreprise : JEANICK - SIREN 350 759 155
Identité
(Entreprise radiée le 13/02/2019)
Dénomination
JEANICK
SIREN (siège)
350 759 155
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1989
Date de fin de la personne morale
30/05/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALEN MAGALI , MARIE-ANGE , RENEE
Nom d'usage
DAUBINET SALEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Feurs
Dénomination
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
GERMINAL S.N.C.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
MESSIDOR SNC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Defense Cedex
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/05/2008
Siret
35075915500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 CRS ANTOINE GUICHARD
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/1989
Siret
35075915500012
Enseigne
CASINO
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarché et station service
Adresse
RUE DU PERE ALBERT
50580 , PORT-BAIL-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002264
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Radiation en date du 13/02/2019 - Clôture des opérations de liquidation 20/12/2018 (Assemblée générale en date du 20/12/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
161
Date d'ajout
17/01/2019
Description
Radiation du RCS le 17/01/2019 avec effet au 15/12/2016
Numéro d'observation
3995
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 20/11/2018 - Siège de la liquidation : 1 Cours Antoine Guichard 42000 SAINT-ETIENNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor Affiches du 30/11/2018
Numéro d'observation
F18/017028
Date d'ajout
26/12/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 20/11/2018 - Siège de la liquidation : 1 Cours Antoine Guichard 42000 SAINT-ETIENNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor Affiches du 30/11/2018
Numéro d'observation
F18/017028
Date d'ajout
26/12/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/11/2018
Numéro d'observation
2428
Date d'ajout
20/10/2008
Description
NIG DU TC DE ST ETIENNE : Transfert du siège social à compter du 30/05/2008 : anc : rue du père albert 50580 Portbail ( reste étab secondaire) / nv : 1 esplanade de france 42000 Saint-Etienne
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/10/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 50580 PORTBAIL RUE DU PERE ALBERT à 42000 SAINT ETIENNE 1 ESPLANADE DE FRANCE A compter du 30/05/2008 MAINTIEN DE L'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE QUI DEVIENT UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE
Numéro d'observation
1616
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Mise en location gérance de la totalité du fonds sis rue du père albert 50580 Portbail à la société TIBODO à cpter du 27.05.08 ( renouvelable d'année en année par tacite reconduction) - la gazette de la manche du 18.06.08
Numéro d'observation
554
Date d'ajout
05/03/2008
Description
Régularisation adjonction d'activité de station service à cpter du 12/07/1989 - Suppression de l'enseigne " Ecomarché" à cpter du 12/07/1989
Numéro d'observation
972
Date d'ajout
16/04/2007
Description
A CPTER DU 01/03/07 : CHGT DU PDG ET ADS : ANC : MR PIOGET JEAN-MARIE / NV : MR PALUMBY FLORENT - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADS PARTANT : MME PIOGET ANNICK - NV ADS : MR MOCHET JEAN-PAUL - CHGT ADS : PARTANTS : MRS RENEE BERNARD ET LEBLE ANDRE / NV : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE REPRESENTE PAR MR DELMAS JEAN-CLAUDE - PV AGO DU 01/03/07 ET PV CA DU 01/03/07 - L AGRICULTEUR NORMAND DU 22/03/07
Numéro d'observation
2424
Date d'ajout
12/10/2006
Description
A COMPTER DU 28/07/2006 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL - PV AGE DU 28/07/06 - L AGRICULTEUR NORMAND DU 05/10/06
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/07/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 28/07/2006.
Numéro d'observation
2583
Date d'ajout
05/10/2004
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANC :31/12 - NV : 30/09 -PV AGE DU 15/09/04 Date d'effet : 15/09/2004
Numéro d'observation
2217
Date d'ajout
23/09/2003
Description
SUIVANT AGM DU 27/06/03 REOUVELLEMENT DES MANDATS DE MR JEAN-MARIE PIOGET EN QUALITE DE PCA ET DIRECTEUR GENERAL ET DE MME ANNICK PIOGET EN SA QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE LA PRESSE DE LA MANCHE DU 22/09/03 Date d'effet : 27/06/2003
Numéro d'observation
3042
Date d'ajout
27/11/2002
Description
Renouvellement dans l'administration de la société NV ADM,PCA & DG:MR PIOGET JEAN MARIE (ANC ADM ET PCA),ANC ADRESSE:9 RUE DES TONNELIERS 72700 ALLONNES/NLLE ADRESSE:13 RUE DU PERE ALBERT 50580 PORTBAIL NV ADM & DG DELEGUE:MME ANNICK PIOGET (ANC ADM & DG), ANC ADRESSE:9 RUE DES TONNELIERS/ NLLE ADRESSE:13 RUE DU PERE ALBERT 50580 PORTBAIL PV CA DU 30/06/01/ LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 27/11/02 Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
1355
Date d'ajout
06/05/2002
Description
Augmentation du capital ANCIENNE MENTION : 38.112,25 EUROS NOUVELLE MENTION : 40.000 EUROS AGE DU 30.06.01 ; GAZETTE DE LA MANCHE DU 17.04.02 Date d'effet : 30/06/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2567
Date d'ajout
18/10/1996
Description
CHANGEMENT COM.AUX COMPTES SUPPLEANT,PARTANT:MR MARC DHERBEY- NOUVEAU:SARL MARC DHERBEY ET ASSOCIES,74 C RUE DE PARIS-35000-RENNES. B)RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES.AGO DU 29/06/96.PUBLICITE:GAZETTE DE LA MANCHE DU 18/10/96.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/01/1993
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital AGE DU 26/10/91.PUBLICITE:LE REVEIL DU 19/12/92.
Numéro d'observation
1599
Date d'ajout
31/07/1989
Description
MISE EN ACTIVITE DU FONDS-CREATION A COMPTER DU 12/07/89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).