Entreprise : SCI LA DEVINIERE - SIREN 350 737 870
Identité
(Entreprise radiée le 06/07/2020)
Dénomination
SCI LA DEVINIERE
SIREN (siège)
350 737 870
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1989
Date de fin de la personne morale
25/05/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
18000 EUR
Adresse du siège
LES HOMS , LES ANGES GARDIENS 11270 FANJEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET XAVIER , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Sainte-Luce-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BONNET GHISLAIN , BRUNO , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
BONNET REMI , VINCENT , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Petit bourg
Nom, Prénom(s)
BONNET VIRGINIE , JEANNE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Beynes
Dénomination
indivision succession BRUNO BONNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
indivision succession CHARLES BONNET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Sainte-Luce-sur-Loire
Dénomination
CHARLES BONNET ET COMPAGNIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pointe à pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/12/2013
Siret
35073787000039
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et gestion de tous droits immobiliers ...
Adresse
les Homs , les Anges Gardiens
11270 , Fanjeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/05/1989
Siret
35073787000013
Code APE
701D
Adresse
3 RUE LEON MAITRE
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
35073787000021
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
3 AV DE LA DEVINIERE
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2687
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/03/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2019, liquidateur : BONNET Virginie, Jeanne, Marie, Joseph, siège de la liquidation : les Homs , les Anges Gardiens 11270 Fanjeaux, parution de la publicité légale : La Croix du Midi en date du 20/03/2020
Numéro d'observation
1664
Date d'ajout
29/04/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 11/12/2013 : Ancienne adresse : 3 avenue de la Devinière 44000 Nantes Nouvelle adresse : les Homs , les Anges Gardiens 11270 Fanjeaux Modification relative aux associés à compter du 11/12/2013 : mise à jour Nouveau : CHARLES BONNET ET COMPAGNIE (SCS), Associé indéfiniment responsable Nouveau : BONNET Remi, Vincent, Marie, Joseph, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BONNET Ghislain, Bruno, Marie, Joseph, Associé indéfiniment responsable Nouveau : indivision succession CHARLES BONNET (ZZZ), Associé indéfiniment responsable Nouveau : indivision succession BRUNO BONNET (ZZZ), Associé indéfiniment responsable Nouveau : BONNET Xavier Marie Joseph, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/12/2013 : Nouveau : BONNET Virginie, Jeanne, Marie, Joseph, Gérant Ancien : BONNET Xavier Marie Joseph, gérant jal : la semaine du minervois du 09.01.2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).