Entreprise : DEP ENTRET OUTIL MODIF MOULES OUTILLAGES - SIREN 350 519 203
Identité
Dénomination
DEP ENTRET OUTIL MODIF MOULES OUTILLAGES
Sigle
DERMMO
SIREN (siège)
350 519 203
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1989
Date de fin de la personne morale
25/04/2088
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DENIS PAPIN 72230 RUAUDIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
ARNAGE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35051920300011
Code APE
2108
Origine du fonds
Création
Activité principale
MECANIQUE GENERALE, MECANIQUE DE PRECISION, OUTILLAGE, REPARATION DE MOULES
Adresse
RUE DENIS PAPIN
72230 , RUAUDIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUAUDIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2445
Date d'ajout
30/05/1991
Description
Cessation d'activité VENDU A SOCIETE DESTREMO A COMPTER DU 01/02/91
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
555
Date d'ajout
31/01/1991
Description
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/91 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE SARD DERMMO AU PROFIT DE SOCIETE ARIES A PARIS 2, RUE DE VIENNE LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME ME MAES, LE MANS 40, RUE DE LA GALERE COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 28/01/91
Numéro d'observation
6071
Date d'ajout
18/12/1990
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE PAR MR OLLIVIER BERNARD AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE DERMMO A COMPTER DU 17/12/90
Numéro d'observation
6075
Date d'ajout
18/12/1990
Description
JUGEMENT EN DATE DU 17/12/90 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE LA SOCIETE DERMO JUGE COMMISSAIRE : MR BALLET JUGE COMMISSAIRE : SUPPLEANT : MR GOBEAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MAES - LE MANS 40, RUE DE LA GALERE ADMINISTRATEUR : ME DI MARTINO - LE MANS 40, RUE DE LA GALERE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 17/12/90 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 17/12/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).