Entreprise : SCI DE CARBONNIERES - SIREN 350 515 201
Identité
Dénomination
SCI DE CARBONNIERES
SIREN (siège)
350 515 201
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1989
Début d’activité
15/04/1989
Date de fin de la personne morale
24/04/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LEUR LOCATION.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
137.2 EUR
Adresse du siège
4 RUE COMTESSE CARBONNIERES 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOYAT BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
TREGUER MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
LANNILIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/1989
Siret
35051520100019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LEUR LOCATION.
Autres Activités
ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LEUR LOCATION.
Adresse
4 RUE COMTESSE CARBONNIERES
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
956
Date d'ajout
25/02/1992
Description
REVOCATION DE M. DOLL JEAN-PAUL DE SES FONCTIONS DE GERANT. NOMINATION DE MM. GOYAT BERNARD ET TREGUER MARCEL AUX FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 10/01/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 137.20 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).