Entreprise : VIVALE VERANDAS - SIREN 350 447 181
Identité
Dénomination
VIVALE VERANDAS
SIREN (siège)
350 447 181
Date d'immatriculation au RNE
25/04/1989
Date de fin de la personne morale
24/04/2064
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
Z I de Sinancourt zone industrielle d Auneuil 60390 AUNEUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SINANCOURT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANDEPORTAL ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Verneuil-en-Halatte
Nom, Prénom(s)
LE BRETON SYLVAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambly
Nom, Prénom(s)
LEBON ERIC , HENRI , MICHEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
VAL DE REUIL
Dénomination
VIVALE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Auneuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/1989
Siret
35044718100024
Nom commercial
ETS BEURIER
Enseigne
VERANDA VERANDAS
Code APE
515F
Origine du fonds
Création
Activité principale
La commercialisation de menuiserie aluminium verandas, stores, ainsi que tous accessoires s'y rapportant.
Adresse
Z I de Sinancourt zone industrielle d Auneuil
60390 , Auneuil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SINANCOURT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1989
Siret
35044718100016
Code APE
515F
Adresse
215 RTE DE BEAUVAIS
60390 , LA HOUSSOYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/09/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 26 /09/2006 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME LEHERICY Philippe 7, rue des Colimaç ons 60600 CLERMONT - Autorisation de la poursuite d'activité jusqu'au 29/09/2006 pour les seuls beso ins de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/04/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 25 /04/2006 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 24/10/2006. Cessation des paiements en date du 11/04/2006. Juge Commissaire : M HATCHIGUIAN Ju les Mandataire judiciaire : ME LEHERICY Philippe 7 , rue des Colimaçons 60600 CLERMONT Administrateur : ME RONGEOT Jean 3, rue Robert de Luzarches B.P. 335 80003 AMIENS CEDEX 01 dont la mission est, ou tre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société débitrice dans tous ses act es de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/12/1990
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 26/12/1990.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/04/1989
Description
Historique : -Transformation de la SARL en Société par Actions Simplifiée à dater du 11 decembre 200 3. -Ancienne dénomination : ETABLISSEMENTS BEURIER jusqu'au 06/09/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).