Entreprise : SCI L EGLANTIER - SIREN 350 430 302
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2019)
Dénomination
SCI L EGLANTIER
SIREN (siège)
350 430 302
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1989
Date de fin de la personne morale
25/04/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
609.8 EUR
Adresse du siège
85 RUE SAINTE PERINE 60880 JAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT MURIEL , HELENE , LUCIENNE
Nom d'usage
LADAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Jaux
Nom, Prénom(s)
DUPONT JEAN-CLAUDE , MARCEL , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Jaux
Nom, Prénom(s)
HUBERT MARIE-TERESE , MADELEINE
Nom d'usage
DUPONT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
Jaux
Nom, Prénom(s)
DUPONT FRANCK , MAURICE , ARMAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Jaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/03/1989
Siret
35043030200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
85 RUE SAINTE PERINE
60880 , JAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1989
Siret
35043030200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et exploitation d'immeubles
Adresse
222 RUE 227 Rue Ile de France
60190 , Hémévillers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9485
Date d'ajout
29/11/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2392
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Dissolution à compter du 16/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/12/2018, liquidateur : Franck Maurice Armand DUPONT, siège de la liquidation : 1301 Rue de la République 60880 Jaux, parution de la publicité légale : L'Oise Hebdo en date du 26/12/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).