Entreprise : SCI W.L - SIREN 350 389 821
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2021)
Dénomination
SCI W.L
SIREN (siège)
350 389 821
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2002
Date de fin de la personne morale
08/12/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANGNIER ALAIN , RAYMOND , ROLAND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Allonne
Nom, Prénom(s)
MAILLET SEVERINE , PATRICIA , ROLANDE , IRENE
Nom d'usage
GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Laversines
Dénomination
SARL ALAIN SANGNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35038982100033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration de tous immeubles, acquisition d'un terrain sis au MEUX ZAC de JAUX - 292 rue des Métiers.
Adresse
2 RUE 2 rue Pierre et Marie Curie Zone
60002 , Beauvais CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1990
Siret
35038982100025
Code APE
702C
Adresse
292 RUE DES METIERS
60880 , LE MEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE JAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de la liquidation le 01-03-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Dissolution à compter de 15-10-2020, Journal publicateur : LE COURRIER PICARD du : 17-11-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/12/2002
Description
Historique : -Constitution : dépôt au TC de COMPIE GNE -Transfert siège social et Etablissement princ ipal 292 rue des Métiers 60880 LE MEUX (RCS COMPIE GNE 1991 D 104) à BEAUVAIS à compter du 01/11/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).