Entreprise : HOTEL LE PRIEURE CHAMONIX - SIREN 350 360 400
Identité
Dénomination
HOTEL LE PRIEURE CHAMONIX
SIREN (siège)
350 360 400
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2013
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
08/09/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Hôtel, bar, restaurant, organisation de circuits touristiques.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
29 B RUE D'ASTORG 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE HOTELIERE COTE ROTIE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Baker Tilly STREGO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
35036040000013
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel bar restaurant, organisation de circuits touristiques.
Adresse
149 ALL RECTEUR PAYOT
74400 , CHAMONIX-MONT-BLANC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
35036040000047
Adresse
29 B RUE D'ASTORG
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/2013
Siret
35036040000021
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
13 AV VICTOR HUGO
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 D
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2014
Siret
35036040000039
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
9 PL DES TERREAUX
69001 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/001157
Date d'ajout
05/02/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Numéro d'observation
F07/002750
Date d'ajout
18/04/2007
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléant MR CAYOTTE LUCIEN CCS EST PARTANT MR PROMPSAUD JEAN MICHEL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. DECISION AG EN DATE DU 20 JANVIER 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 13 AVRIL 2007 date d'effet : 20/01/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).