Entreprise : SCI JEAN - SIREN 350 293 528
Identité
Dénomination
SCI JEAN
SIREN (siège)
350 293 528
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1991
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
04/09/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers la construction, la rénovation, et la transforma- tion de tous immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE DE L'ETANG 89200 AVALLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURGEON PIERRE-YVES , ALEXANDRE , GABRIEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Nom, Prénom(s)
COURGEON SOPHIE
Nom d'usage
PICQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Avallon
Nom, Prénom(s)
COURGEON MARC-OLIVIER , PIERRE , HERVE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Tours
Dénomination
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER ET FILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avallon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
35029352800021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers la construction, la rénovation, et la transforma- tion de tous immeubles.
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers la construction, la rénovation, et la transforma- tion de tous immeubles.
Adresse
RUE DE L'ETANG
89200 , AVALLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/09/1991
Description
Historique : Publicité de transfert : L'Yonne Répu blicaine Cette société déja constituée transfère s on siège de CHARNY (89) 30 Rue André Martin à AVAL LON (89) Rue de l'Etang, à compter du 1.7.1991 Con stitution : ============ Dépot des actes au Greffe de JOIGNY le 10.4.1989 Publicité dan l'Yonne Répu blicaine du 5.4.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).