Entreprise : OYA HELICOPTERES - SIREN 350 237 186
Identité
(Entreprise radiée le 30/12/2020)
Dénomination
OYA HELICOPTERES
SIREN (siège)
350 237 186
Date d'immatriculation au RNE
18/04/1989
Date de fin de la personne morale
17/04/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
5 RUE GABRIEL GUIST HAU 85350 L'ILE-D'YEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 100
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LATOURNERIE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Olonne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
OGER ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Rouans
Nom, Prénom(s)
PACTEAU HUBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Sallertaine
Nom, Prénom(s)
CHIRON PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Mortagne-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
CL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Olonne-sur-Mer
Dénomination
ATLANTIQUE AVIATION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bouguenais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/1989
Siret
35023718600027
Code APE
5110Z - Transports aériens de passagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
sans activité commerciale transport aerien
Adresse
5 RUE 5 rue Gabriel Guist'Hau
85350 , L'Ile-d'Yeu - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 100
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
12/03/2009
Description
: La dissolution de la société a paru le 27.02.2009 dans le journal d'annonces légales suivant LA VENDEE AGRICOLE Adresse de correspondance pour la liquidation 5 RUE GABRIEL GUIST'HAU - 85350 L ILE D YEU
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/06/2008
Description
: Suppression du principal établissement situé à 5 RUE GABRIEL GUIST'HAU (85350) L'ILE D'YEU A compter du 31.1.2008 - VENTE DU FONDS A LA SAS OYA VENDEE HELICOPTERES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 31/10/2007.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/04/1989
Description
Historique des observations depuis le 18/04/1989 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES :PRESSE OCEAN.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 31/12/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 31/01/2008. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).