Entreprise : INGENIERIE SYSTEMES - SIREN 350 203 477
Identité
Dénomination
INGENIERIE SYSTEMES
SIREN (siège)
350 203 477
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1989
Date de fin de la personne morale
02/04/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
9 RUE MARYSE HILSZ 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Gordes
Nom, Prénom(s)
RONDAT ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
BOISSY ST-LEGER
Nom, Prénom(s)
JEAN MARIE-FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
BOURDON GERARD PAUL LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Rambouillet
Dénomination
SA RANDOM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE -FIDEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/04/1989
Siret
35020347700012
Nom commercial
INGENIERIE SYSTEMES
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, importation, exportation, distribution, conception recherché, essai, adaptation et fabrication de produits utilisés dans le secteur informatique, électronique, bureautique, tant au plan des matériels que des logiciels et applications - prestations de Servcie liées à cette activité (formation, etc...)
Adresse
9 RUE 9 Rue MARYSE HILSZ
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
35020347700020
Nom commercial
INGENIERIE SYSTEMES
Enseigne
INGENIERIE SYSTEMES
Code APE
516G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat import export distribution conception recherche essai adaptation et fabrication de produits informatiques
Adresse
393 AV DU PRADO
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
35020347700038
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Distribution et conceptions de logiciels et applications informatiques
Adresse
9 RUE JOSEPH CUGNOT
68200 , MULHOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28040
Date d'ajout
29/04/2022
Description
Par Jugement en date du 23/11/2021, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre Clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3470
Date d'ajout
03/03/2022
Description
Radiation du RCS le 03/03/2022 avec effet au 23/11/2021 Radiation d'office du RCS de Nanterre suite à jugement du TC de Nanterre en date du 23/11/2021 qui a prononcé la clôture de la procédure après cessation totale de l'entreprise à compter du 14/10/1992
Numéro d'observation
3398
Date d'ajout
02/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 23/11/2021, a prononcé la clôture de la procédure après cessation totale de l'entreprise
Numéro d'observation
66893
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Par Jugement en date du 21/04/2004, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre a désigné OUIZILLE - DE KEATING mission conduite par Me Patrick OUIZILLE, en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
66893
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Par Jugement en date du 11/01/2005, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre a nommé Mr Jacques BAUDU, Juge Commissaire en remplacement du Juge Commissaire précédemment désigné
Numéro d'observation
66893
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Par Jugement en date du 19/09/201, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre a désigné OUIZILLE - DE KEATING mission conduite par Me Christian HART DE KEATING en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
66894
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Radiation d'office à compter du 23/11/2021 Radiation d'office du RCS de Nanterre le 23/11/2021
Numéro d'observation
66893
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Par Jugement en date du 08/10/2002, le Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre a désigné Me Patrick OUIZILLE 51 Avenue Maréchal Joffre 92000 NANTERRE en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
117171
Date d'ajout
23/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23/11/2021, a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Numéro d'observation
117171
Date d'ajout
23/11/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 23/11/2021
Numéro d'observation
55479
Date d'ajout
19/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre En date du 19/09/2012 , Désignant Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
24031
Date d'ajout
18/01/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 11/01/2005 nommant M. BAUDU JACQUES juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
15260
Date d'ajout
23/09/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 21/09/2004 , Désignant OUIZILLE-de KEATING mission conduite par Me Patrick OUIZILLE 51 Ave du Marechal Joffre 92000 NANTERRE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
5852
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Modification autre Redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 08/09/92 - administrateurs : Scp Sauvan - Goulletquer (Me Sauvan) 183 avenue Clémenceau 92000 Nanterre avec mission d'assistance dans tous les actes de gestion et de disposition - Maître Chavinier 130 rue du 8 mai 1945 à Nanterre
Numéro d'observation
5853
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Modification autre Arrêt du plan de cession par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14/10/92 - durée 3 ans - administrateur : Maître Sauvan - Co-commissaires au plan : Me Sauvan - Me Chavinier avec faculté d'agir séparément - représentant des créanciers : Me Chavinier
Numéro d'observation
5854
Date d'ajout
20/11/2002
Description
Modification autre Désignation de Maître Ouizille Patrick 51 avenue Joffre 92000 Nanterre en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de Maître Chavinier - par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 08/10/02
Numéro d'observation
92348
Date d'ajout
11/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 08/10/2002 , Désignant Me Patrick OUIZILLE 51 Ave du Marechal Joffre 92000 NANTERRE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
17828
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
25215
Date d'ajout
18/11/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 01 Octobre 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Numéro gestion du Rcs Nanterre : 89 B 01579
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).