Entreprise : EARL LA SCIE - SIREN 350 115 887
Identité
Dénomination
EARL LA SCIE
SIREN (siège)
350 115 887
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1989
Début d’activité
02/01/1989
Date de fin de la personne morale
02/07/2039
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LA GRENOUILLERE 79250 NUEIL-LES-AUBIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROGER LIONEL , BERNARD , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Nueil-les-Aubiers
Nom, Prénom(s)
FROGER DANY , CLAUDE , BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Nueil-les-Aubiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1989
Siret
35011588700019
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION DE BIENS AGRICOLES
Autres Activités
Elevage de volailles,Elevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA GRENOUILLERE
79250 , NUEIL-LES-AUBIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GRENOUILLIERE DES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
26/03/2004
Description
: --- NOMINATION DE MR FROGER LIONEL ET DE MR FROGER DANY EN QUALITE DE CO- GERANTS. - DATE D'EFFET : 02/12/2003
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/01/2000
Description
: --- DEMISSION DE MME LOUISETTE HERAULT EN QUALITE DE COGERANTE CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ET AUGMENTATION, PORTE DE 50.000 F A 8.000 EUROS DATE D'EFFET :22/12/99 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES LA CONCORDE DE LEZAY DU :14/01/2000
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/07/1989
Description
Historique des observations depuis le 03/07/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 355 le 03/07/1989 --- Publicité au Journal : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST --- Parution au Journal le 09/02/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).