Entreprise : LES ALIZES OPTICIENS - SIREN 350 040 606
Identité
Dénomination
LES ALIZES OPTICIENS
SIREN (siège)
350 040 606
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1991
Début d’activité
22/10/1991
Date de fin de la personne morale
17/10/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Commerce d'optique, lunetterie, acoustique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
3 AV MATHURIN MOREAU 75019 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ohayon MICHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/1991
Siret
35004060600039
Nom commercial
LES ALIZES OPTICIENS
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce d'optique, lunetterie, acoustique
Adresse
3 AV MATHURIN MOREAU
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/1989
Siret
35004060600013
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
4 RUE LOUIS ARMAND
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/1991
Siret
35004060600021
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
CHE DES HAYETTES
95520 , OSNY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CROIX ST SIMON CC LECLERC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6684
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 15/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B040701
Date d'ajout
08/02/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
42658
Date d'ajout
02/07/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).