Entreprise : SOC COMM TOURISTIQUE TROIS RIVIERES - SIREN 349 917 435
Identité
Dénomination
SOC COMM TOURISTIQUE TROIS RIVIERES
Sigle
SCTT
SIREN (siège)
349 917 435
Date d'immatriculation au RNE
02/05/1989
Date de fin de la personne morale
01/05/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
FAUBOURG 97114 TROIS-RIVIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Pointe-à-Pitre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
34991743500019
Enseigne
LE JOYEUX
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
FAUBOURG
97114 , TROIS-RIVIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1531
Date d'ajout
22/05/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 30/03/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3119
Date d'ajout
07/11/2006
Description
Adoption d'une enseigneLe joyeuxSuppression de l'activité partielle d'activité superetteDate d'effet : 06/11/2006
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
21/01/2002
Description
Changement de gérantAncien gérant démissionnaire Mr Eddie Laurent Monsieur Laurent Franck maintenu mais modifié gérant à compter du 25/03/1999
Numéro d'observation
3415
Date d'ajout
08/02/2000
Description
Modification autreRadiation de l'activité d'épicerie la Sctt conservé son activité d'hôtel restaurant dancing reprise de la partie Ddu fond d'épicerie,par le bénéficiaire mme Suzan Ep Laurent Solange N° Rcs à 303 138 192 sis faubourg trois rivières à compter du 31/12/1994
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/09/1989
Description
Modification autreMme Suzan ÉPSE Laurent Solange donne son fonds en location gérance à la Ste (Imm. S/le nè74 à 282) jusqu'au Ie sept. 1998 à compter du 01/09/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Jugt. du Tmc de B/t du 26.05.99, constatant l'état de cessation des paiements de la Ste, prononçant le redressement judiciaire de la Ste Fixant au 26.05.99, la date de cessation des paiements à titre provisoire - prononçant le redressement judiciaire et renvoyant l'affaire à l'audience du 15.09.99 - Me Dumoulin représentant des créanciers - Mr Boulogne, juge commissaire titulaire, mme Telliez suppléant.- Jugt. du Tmc de B/t du 15.09.99 autorisant la poursuite de la Ste Et la prolongation de la période de 4 mois - renvoi de l'affaire au 12.01.00 Jugt du 09.05.00 autorisant la poursuite de l'activité et renvoyant l'affaire au 10.05.00 adopté le plan de continuation de la Sctt,maintient maître Dumoulin en qualité de représentant des créanciers,désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan maître ségard la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 60 000.00 FRF nouveau montant : 9 146.94 EurPar jugement en date du 04 octobre 2006, le T.M.C. de Basse-Terre a modifié le plan de continuation en accordant une prolongation de deux ans pour le paiement des pactes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).