Entreprise : TRANSPORTS VARENNE - SIREN 349 843 144
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2022)
Dénomination
TRANSPORTS VARENNE
SIREN (siège)
349 843 144
Date d'immatriculation au RNE
08/03/1989
Date de fin de la personne morale
07/03/2088
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
3 RUE DU BEIGNON 85310 RIVES DE L'YON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VARENNE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Rives de l'Yon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
34984314400016
Code APE
602L
Adresse
9 CHE DU GUI
85310 , RIVES DE L'YON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1989
Siret
34984314400024
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
transports routiers de marchandises et exploitation de toutes entre- prises louage de tous véhicules
Adresse
3 RUE 3 rue du Beignon Zone Saint-Florent-des-Bois
85310 , Rives de l'Yon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
27/07/2022
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 27/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31
Date d'ajout
27/07/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, ayant prononcé, en date du 03/07/2019, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 03/07/2019, et a désigné liquidateur SELARL HUMEAU en la personne de Maître Thomas HUMEAU 118 Bd Aristide Briand 85000 LA ROCHE SUR YON .
Numéro d'observation
30009
Date d'ajout
11/10/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 09/10/2013 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL Humeau en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
28252
Date d'ajout
13/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 11/09/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 09/10/2013
Numéro d'observation
24302
Date d'ajout
13/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 12/06/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/09/2013
Numéro d'observation
19921
Date d'ajout
25/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 20/03/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/06/2013
Numéro d'observation
13578
Date d'ajout
22/11/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon en date du 21/11/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 20/03/2013
Numéro d'observation
10442
Date d'ajout
20/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon , prononce en date du 19/09/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00377 , date de cessation des paiements le 13/09/2012 désigne Juge Commissaire M. Guillet Philippe , Juge Commissaire suppléant M. Morillon Pierre Marcel , Mandataire judiciaire SELARL Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/11/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/03/1989
Description
Historique des observations depuis le 08/03/1989 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : OUEST-FRANCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).