Entreprise : SARL DE BASTOS-EBERLE - SIREN 349 778 142
Identité
Dénomination
SARL DE BASTOS-EBERLE
SIREN (siège)
349 778 142
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1989
Date de fin de la personne morale
07/03/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
16 RUE DES FUSILLES 03270 HAUTERIVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EBERLE LUCIEN
Nom d'usage
EBERLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Vendat
Dénomination
SELARL AJ UP, représentée par Me WAUTOT Grégory
Qualité
Mandataire ad hoc
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/01/1989
Siret
34977814200019
Code APE
452V
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tous travaux de maçonnerie, couverture, carrelages, façades, isolation, peinture et généralement tous travaux de bâtiment
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
16 RUE DES FUSILLES
03270 , HAUTERIVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3159
Date d'ajout
25/05/2022
Description
Radiation d’office suite à clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SARL DE BASTOS EBERLE et de M. EBERLE Lucien par jugement du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2427
Date d'ajout
21/04/2022
Description
Remplacement de la SELARL GREGORY WAUTOT, représentée par Maître WAUTOT Grégory - 9 place de Jaude - 63000 Clermont Ferrand en qualité de mandataire ad hoc par la SELARL AJ UP, représentée par maître WAUTOT Grégory - 32 rue Blatin - 63000 Clermont Ferrand par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 19/04/2022.
Numéro d'observation
421
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Par jugement en date du 30/01/2018, le tribunal de commerce de Cusset a désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal - 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Maitre RAYNAUD Pascal à compter du 01/01/2018
Numéro d'observation
3387
Date d'ajout
28/11/2014
Description
REMPLACEMENT DE LA SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ, REPRESENTEE PAR MAITRE WAUTOT GREGORY - 9 PLACE DE JEUDE - 63000 CLERMONT FERRAND EN QUALIT2 DE MANDATAIRE AD HOC PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 25/11/2014
Numéro d'observation
2131
Date d'ajout
17/10/2008
Description
Nomination de la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ - 8 rue Beaumarchais - 63000 Clermont-Ferrand - représentée par Me WAUTOT Grégory, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cusset en date du 14/10/2008 en tant que mandataire ad'hoc avec pour mission de représenter la personne morale dissoute, pour la défense de ses intérêts propres dans tous les actes pour lesquels elle n'est pas dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Numéro d'observation
193
Date d'ajout
19/01/2000
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/01/2000, MONSIEUR CAFIERE A ETE NOMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE Date d'effet : 18/01/2000
Numéro d'observation
2269
Date d'ajout
08/11/1995
Description
Extension de procédure EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A MR EBERLE LUCIEN, GERANT, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET DU 07/11/95
Numéro d'observation
1507
Date d'ajout
13/07/1995
Description
Modification de la date de cessation des paiements REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 01/08/92 PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 04/07/95
Numéro d'observation
1104
Date d'ajout
03/06/1993
Description
Liquidation judiciaire LIQUIDATION JUDICIAIRE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 03/06/93 LIQUIDATEUR : MAITRE RAYNAUD, 42 AVENUE DE LA MARNE 03200 VICHY AVEC POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE D'UN MOIS
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
05/05/1993
Description
(Divers) ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN DATE DU 04/05/93 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'ENQUETE PREVUE A L'ARTI- CLE 140 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 POUR UNE NOUVELLE DUREE EXPIRANT LE 06/06/93
Numéro d'observation
909
Date d'ajout
28/04/1993
Description
(Divers) PAR ORDONNANCE EN DATE DU 27/04/93 LE JUGE COMMISSAIRE A AUTORISE L'OUVER- TURE SUR LES LIVRES DE LA STE LYONNAISE DE BANQUE A VICHY D'UN COMPTE BANCAIRE ASSORTI D'UNE LIGNE DE 1.500.000 FRS SERVANT INDIFEREMMENT A L'ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL ET A LA MOBILISATION DE CREANCES COMMERCIA- LES DANS LE CADRE DE LA LOI DAILLY AVEC UNE RETENUE DE GARANTIE DE 5 % PAR REMISE PLAFONNEE A 10 % DE L'ENCOURS
Numéro d'observation
844
Date d'ajout
22/04/1993
Description
(Divers) PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 20/04/93 APPLICA- TION DU REGIME GENERAL DANS LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
Numéro d'observation
739
Date d'ajout
09/04/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 06/04/93
Numéro d'observation
740
Date d'ajout
09/04/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire REDRESSEMENT JUDICIAIRE PRONONCE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET EN DATE DU 06/04/93 JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR GARAU. JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR LIVROZET ADMINISTRATEUR : MAITRE GLADEL, 8 RUE BEAUMARCHAIS 63000 CLERMONT FERRAND REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME RAYNAUD 42, AV DE LA MARNE A VICHY
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
3A 1993-04-06 OUV. PROCEDURE REDRESSEMENT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET,3D 1993-06-01 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).