Entreprise : SOC EXPL RMG INDUSTRIE - SIREN 349 766 568
Identité
Dénomination
SOC EXPL RMG INDUSTRIE
SIREN (siège)
349 766 568
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1989
Début d’activité
01/08/2018
Date de fin de la personne morale
05/03/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Industrie du décolletage sous toutes ses formes ainsi que toutes branches annexes.
Code APE
2562A - Décolletage
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
754 AV DES AMARANCHES 74460 MARNAZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOTEC MARNAZ
Représentants
Nom, Prénom(s)
METRAL ANGELIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Cluses
Nom, Prénom(s)
METRAL FRANCK
Qualité
Administrateur, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Vougy
Nom, Prénom(s)
METRAL GUY
Nom d'usage
METRAL
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Cluses
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2018
Siret
34976656800027
Enseigne
R M G
Code APE
2562A - Décolletage
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
DECOLLETAGE
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Code APRM
2562AZ - Décolletage
Adresse
754 AV DES AMARANCHES
74460 , MARNAZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECOTEC MARNAZ
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000833
Date d'ajout
07/12/2007
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléant MR PIANA-BORLI PIERRE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT. MR VITTOZ PHILIPPE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. DECISION AG EN DATE DU 11 JUIN 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2007 date d'effet : 11/06/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).