Entreprise : MENOPOROS 37 - SIREN 349 570 754
Identité
Dénomination
MENOPOROS 37
SIREN (siège)
349 570 754
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1989
Début d’activité
01/02/1989
Date de fin de la personne morale
09/02/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
faciliter l'exercice de l'activité professionnelle à ses membres
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital minimum
609.8 EUR
Adresse du siège
15 RUE D'ENTRAIGUES 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BETHEUIL VALERIE , MARGUERITE , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
DASSONVILLE JEAN-YVES , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Chinon
Nom, Prénom(s)
ERNY FLORENCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JACQUOT FRANCOIS , PIERRE , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
JOUPPE BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
LALOT FRANCOIS , PIERRE , MAURICE , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
MEROT ORIANE , ANNE , SANDRA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
MONIERE JACQUES , GILBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PHAN VAN ANNE , MARIE , HENRIETTE , NAM-LAI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
ROHART CAROLINE , MARYSE , ETIENNETTE
Nom d'usage
DE TURENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
SOUTIF DOMINIQUE , JEAN , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
TAUVERON PHILIPPE , MARIE , ANDRE , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
VEDERE VALERIE , CLAUDINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34957075400029
Enseigne
CENTRE DE L'OSTEOPOROSE
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
faciliter l'exercice de l'activité professionnelle à ses membres
Autres Activités
faciliter l'exercice de l'activité professionnelle à ses membres
Adresse
15 RUE D'ENTRAIGUES
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34957075400011
Code APE
748K
Adresse
14 RUE D'ENTRAIGUES
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
03/02/2012
Description
modification survenue sur l'administration
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/02/1989
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : 14 RUE D'ENTR AIGUES 37000 TOURS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).