Entreprise : EARL DE KERGOC - SIREN 349 473 066
Identité
Dénomination
EARL DE KERGOC
SIREN (siège)
349 473 066
Date d'immatriculation au RNE
08/02/1989
Date de fin de la personne morale
07/02/2088
Date de clôture
31/10
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
KERGOC 29180 PLOGONNEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURHIS GILLES
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Plogonnec
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1987
Siret
34947306600018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Adresse
KERGOC
29180 , PLOGONNEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2549
Date d'ajout
01/03/2022
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 01/03/2022 avec effet au 01/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1511
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/02/2013 Liquidateur : BOURHIS Gilles Le siège de la liquidation est fixé à Kergoc 29180 - Plogonnec Journal d'annonces légales : le progrès de cornouaille du 15/03/2013
Numéro d'observation
4226
Date d'ajout
11/08/2000
Description
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS, SOIT 53 357,16 EUROS REDUCTION DU CAPITAL RAMENE DE 53 357,16 EUROS A 52 500 EUROS Date d'effet : 01/11/1999
Numéro d'observation
2103
Date d'ajout
12/05/1999
Description
Transformation de la société REDUCTION DU CAPITAL RAMENE DE 600 000 FRS A 350 000 FRS DEMISSION D'UN CO-GERANT : BOURHIS MARCEL CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : G.A.E.C. DE KERGOC NOUVELLE : E.A.R.L. DE KERGOC PROROGATION DE DUREE : ANCIENNE : 20 ANS - NOUVELLE : 99 ANS GERANT : BOURHIS GILLES (PV AGE DU 31/03/99) - A COMPTER DU 31/03/99
Numéro d'observation
4395
Date d'ajout
17/09/1998
Description
Retrait d'associé(s) BOURHIS NEE TYMEN LOUISE A COMPTER DU 31/07/98
Numéro d'observation
713
Date d'ajout
20/02/1992
Description
Agrément d'associé(s) co-gérant(s) BOURHIS NEE TYMEN LOUISE (PV AGE DU 1ER NOVEMBRE ET 30 DECEMBRE 1991) DATE DEPOT : 8 FEVRIER 1992 - PUBLICITE : NEANT A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).