Entreprise : CUMA DES QUATRE MONTAGNES - SIREN 349 467 274
Identité
Dénomination
CUMA DES QUATRE MONTAGNES
SIREN (siège)
349 467 274
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1989
Date de fin de la personne morale
05/02/2013
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
2439.18 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 38250 VILLARD-DE-LANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET SERGE , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Nom, Prénom(s)
COING BRUNO , JULIEN , ALFRED
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Autrans-Méaudre-en-Vercors
Nom, Prénom(s)
DIDIER JEAN-CHARLES , MARCEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Autrans-Méaudre-en-Vercors
Nom, Prénom(s)
GUILLOT PIERRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Lans-en-Vercors
Nom, Prénom(s)
NARCE ARRIBERT , CHRISTIAN , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/12/1988
Siret
34946727400016
Code APE
014A
Activité principale
Mise à disposition de matériels agricoles aux associés de la CUMA
Adresse
MAIRIE
38250 , VILLARD-DE-LANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot du 26.01.1989 LA TERRE DAUPHINOISE du 13.12.1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).