Entreprise : SCI RESIDENCE BEL CANTO - SIREN 349 413 013
Identité
Dénomination
SCI RESIDENCE BEL CANTO
SIREN (siège)
349 413 013
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1989
Date de fin de la personne morale
25/01/1999
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE VERDUN 34000 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLACE DE LA COMEDIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE ELLUL
Qualité
Gérant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/01/1989
Siret
34941301300013
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition d'un immeuble en vue de sa démolition sis à Montpellier 3 rue du mal Joffre ledit immeuble figurant au cadastre rénové de Montpellier section HM n[25 d'une superficie de 3ares 84centiares, construction sur ledit terrain de locaux à usage d'habitation de bureaux, locaux commerciaux vente en totalité ou par fraction.
Adresse
1 RUE place de la Comédie
34000 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 rue de Verdun
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13488
Date d'ajout
28/12/2000
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS ANCIEN : 10.000 FRS ; NOUVEAU : 1.600 EUROS Date d'effet : 03/10/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13456
Date d'ajout
27/12/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE DE LA SARL GROUPE ELLUL ANCIEN : 1, RUE DE VERDUN - PLACE DE LA COMEDIE - 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 248, RUE MICHEL TEULE - ZAC D'ALCO - 34080 MONTPELLIER CHANGEMENT DES REPRESENTANTS PERMANENTS DE LA SARL GROUPE ELLUL (GERANTE) : NOMINATION DE M. TOURNIER PHILIPPE EN REMPLACEMENT DE M. ELLUL JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 23/04/98. NOMINATION DE M. ARCHIMBAUD JEAN-MICHEL EN REMPLACEMENT DE M. BERGEROT JEAN-CLAUDE A COMPTER DU 29/02/2000. Date d'effet : 18/12/2000
Numéro d'observation
5712
Date d'ajout
09/06/1997
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR - GROUPE ELLUL - B.A.T.I.R. (GERANT) SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 06/05/97
Numéro d'observation
3190
Date d'ajout
01/04/1997
Description
CHANGEMENT DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE GERANTE ANCIENNE : SOCIETE BATIR ; NOUVELLE : GROUPE ELLUL CHANGEMENT DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE GERANTE ANCIEN : 1.000.000 FRS ; NOUVEAU : 4.000.000 FRS A COMPTER DU 01/04/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
2EME REPRESENTANT PERMAMANT DE LA SARL GROUPE ELLUL (GERANTE) : M. ARCHIMBAUD JEAN-MICHEL, NE LE 26/10/58 A LYON (IV) DOMICILIE : 297, RUE TOUR BUFFEL - 34000 MONTPELLIER.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).