Entreprise : SCI AYME CROIX BLANCHE - SIREN 349 373 514
Identité
Dénomination
SCI AYME CROIX BLANCHE
SIREN (siège)
349 373 514
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1989
Début d’activité
15/05/2017
Date de fin de la personne morale
01/02/2088
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
73175.53 EUR
Adresse du siège
91 AV DE L'ARROUSAIRE 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 80622
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AYME ADRIEN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
APPIA-AYME SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Sommières
Nom, Prénom(s)
AYME THIBAUT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
APPIA-AYME GREGOIRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Beaumes-de-Venise
Nom, Prénom(s)
APPIA-AYME CORINNE
Nom d'usage
MANVELL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Nom, Prénom(s)
AYME BENEDICTE
Nom d'usage
BRUNEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Villedieu
Nom, Prénom(s)
AYME LUCAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Meyreuil
Nom, Prénom(s)
AYME MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Pernes-les-Fontaines
Nom, Prénom(s)
AYME HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1990
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
AYME CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
CARPENTRAS
Dénomination
UBAYE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Gordes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2017
Siret
34937351400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
91 AV DE L'ARROUSAIRE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 80622
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
672
Date d'ajout
03/03/1999
Description
ANCIEN CAPITAL : 120 000 FRS NOUVEAU : 480 000 FRS A COMPTER DU 28 DECEMBRE 1998 JOURNAL : LA GAZETTE PROVENCALE DU 20 JANVIER 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 480 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 73 175.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).