Entreprise : SCI D'OYSONVILLE - SIREN 349 336 818
Identité
Dénomination
SCI D'OYSONVILLE
SIREN (siège)
349 336 818
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1989
Début d’activité
27/01/1989
Date de fin de la personne morale
26/01/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, entretien, location de tous immeubles situés en France.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8232.25 EUR
Adresse du siège
20 RUE SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Deslogis DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Caspar MARIE-LAURENCE
Nom d'usage
Deslogis
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/01/1989
Siret
34933681800027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, entretien, location de tous immeubles situés en France.
Autres Activités
Acquisition, gestion, entretien, location de tous immeubles situés en France.
Adresse
20 RUE SAINT-GERMAIN L'AUXERROIS
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/01/1989
Siret
34933681800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 SQ DU DOCTEUR THELLIEZ
28700 , OYSONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021D043208
Date d'ajout
20/07/2024
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-12-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos.fr DU : 18-06-2024, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021D043202
Date d'ajout
10/06/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2021D043201
Date d'ajout
30/05/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 54 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 232.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).