Entreprise : CABINET MURAZ PAVILLET - SIREN 349 333 690
Identité
Dénomination
CABINET MURAZ PAVILLET
SIREN (siège)
349 333 690
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1994
Début d’activité
31/12/1993
Date de fin de la personne morale
09/02/2069
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'Expert comptable et de commissaire aux comptes.
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
3 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENALLEGUE YANN , SEDDIK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
HAUSS BENOIT , RAYMOND , NOEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
GAUDIMONTE STEPHANIE , LAURE
Nom d'usage
AULARD-GAUDIMONTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Gières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1993
Siret
34933369000049
Nom commercial
EKOSPHERE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'Expert comptable et de commissaire aux comptes.
Adresse
3 CHE DU VIEUX CHENE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1989
Siret
34933369000023
Code APE
741C
Adresse
65 BD DES ALPES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1996
Siret
34933369000031
Code APE
741C
Adresse
CHE DE LA PRAIRIE
74000 , ANNECY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/013544
Date d'ajout
05/11/2007
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de MEYLAN (38240) 65 boulevard des Alpes à MEYLAN (38240) 3 chemin du Vieux Chêne à compter du 01/10/2007.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot au Greffe du 20.01.1989 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 30.12.1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Société précédemment exploitée en tant que société civile inscrite sous le n° 89 D 64 du 02.01.1989 au 31.12.1993)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).