Entreprise : FORCE V SA - SIREN 349 330 910
Identité
(Entreprise radiée le 29/04/2021)
Dénomination
FORCE V SA
SIREN (siège)
349 330 910
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1989
Date de fin de la personne morale
23/01/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DES FABRIQUES 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLOUX ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Nom, Prénom(s)
RIEGER MICHELE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
KRAJA MARIUS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Nom, Prénom(s)
LEMOINE PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Nom, Prénom(s)
GAGNERE GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Dénomination
STE ETUDES ECONOMIQUES ] EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/10/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/1989
Siret
34933091000010
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONFECTION ET COMMERCE TEXTILE
Adresse
RUE RUE DES FABRIQUES
36320 , VILLEDIEU SUR INDRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.VILLEDIEU/INDRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2154
Date d'ajout
29/04/2021
Description
REGULARISATION Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/01/1995
Description
JUGEMENT DU 21/12/1994 - CLOTURE DES OPERATIONS DE CESSION
Numéro d'observation
2524
Date d'ajout
24/12/1990
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 DECEMBRE 1990 : LE T.C. ARRETE LE PLAN DE CESSION DE FORCE V ET S.A. PERRET, NOMME ME PERES COMMISSAIRE A L'EXECU- TION DU PLAN
Numéro d'observation
2523
Date d'ajout
24/12/1990
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 DECEMBRE 1990 : LE T.C. DE CHATEAUROUX PRONONCE L'EXTENSION DE R.J. FORCE V @ LA STE PERRET 28 RUE TURBIGO PARIS, FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 11/09/90
Numéro d'observation
2283
Date d'ajout
15/11/1990
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 14/11/90 : POURSUITE DE L'ACTIVITE ET DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19 DECEMBRE 1990
Numéro d'observation
1802
Date d'ajout
24/09/1990
Description
Mention d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1990 : LE TRIBUNAL PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, FIXE PROVISOIREMENT AU 11 SEPTEMBRE 1990 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOMME MR MARTY JUGE COMMISSAIRE ET ME PERES 33 RUE DE LA POSTE CHATEAUROUX, REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).