Entreprise : EARL D'EN AZEMA - SIREN 349 307 900
Identité
Dénomination
EARL D'EN AZEMA
SIREN (siège)
349 307 900
Date d'immatriculation au RNE
31/01/1989
Début d’activité
01/01/1989
Date de fin de la personne morale
30/01/2059
Date de clôture
31/12
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
ACTIVITES AGRICOLES
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
78120 EUR
Adresse du siège
EN AZEMA 31460 MAUREVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYRASTRE LOUIS , JEAN , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Caraman
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
34930790000010
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
EN AZEMA
31460 , MAUREVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1874
Date d'ajout
28/01/2003
Description
Conversion du capital en euros PORTE DE 520 800 FRS A 79 395.45 EUROS PUIS REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A : 78 120 EUROS TRANSFORMATION DE LA SOCIETE : LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN "GAEC" DEVIENT EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE "EARL" CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'EN AZEMA NOUVELLE : EARL D'EN AZEMA L'OBJET SOCIAL EST L'EXERCICE D'ACTIVITES AGRICOLES DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31.12 DUREE DE LA SOCIETE : 20 ANS SUIVANT PV AGE DU 28.11.2002 Date d'effet: 01/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17747
Date d'ajout
13/12/1993
Description
Changement de gérant SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 29.10.1993 (DONATION DE PARTS SOCIALES) IL A ETE CONSTATE LA DEMISSION DE MR EUGENE PAYRASTRE DE SES FONCTIONS DE GERANT, A COMPTER DU 15 OCTOBRE 1993, ET LA NOMINATION A CES FONCTIONS DE MR LOUIS PAYRASTRE (SEUL ASSOCIE) A COMPTER DU 15.10.1993-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).